Информация о группе
|
|
---|---|
Название группы: | |
Описание группы: |
Образован решением Священного Синода от 4 апреля 1946 г. и, согласно Уставу Русской Православной Церкви, является органом исполнительной власти Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода Русской Православной Церкви.
Статус Отдела и задачи его деятельности определяются Уставом Русской Православной Церкви, принятым Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 г., и Уставом Отдела, утвержденным Святейшим Патриархом и Священным Синодом в 1992 г., с учетом изменений, произведенных в 1999 и 2001 гг. Отдел подотчетен Святейшему Патриарху и Священному Синоду, которые ежегодно утверждают план его деятельности. Руководящими документами для Отдела являются постановления Поместных и Архиерейских Соборов Русской Православной Церкви, определения Священного Синода, указы и распоряжения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Председатель Отдела и его заместители назначаются Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом Русской Православной Церкви. Задачей Отдела является реализация внешней деятельности Московского Патриархата по следующим основным направлениям: осуществление связей Русской Православной Церкви с Поместными Православными Церквами, инославными Церквами и христианскими объединениями, контактов с нехристианскими религиозными общинами и межрелигиозными организациями, межправительственными и общественными международными организациями; работа с соотечественниками за рубежом, помощь им в установлении и развитии регулярных контактов между соотечественниками в рассеянии и Церковью в Отечестве. В обязанности Отдела входят также информирование Святейшего Патриарха и Священного Синода о событиях и мероприятиях, происходящих вне Русской Православной Церкви и затрагивающих ее интересы, подготовка проектов общецерковных документов и решений, затрагивающих сферу межправославных, межхристианских, межрелигиозных, международных отношений, а также решение других вопросов, находящихся в компетенции Отдела. Структура Отдела включает: четыре секретариата: по межправославным отношениям, по межхристианским отношениям, по межрелигиозным отношениям, по делам дальнего зарубежья; три сектора: хозяйственный, протокола, публикаций; две службы: юридическую, коммуникации; вспомогательные подразделения: архив, канцелярию, склад, машинописное бюро, экспедицию. Филиал Отдела в Санкт-Петербурге: 191167, Санкт-Петербург, наб. р. Монастырки, д. 1. Филиал ОВЦС. Тел.: (812) 274-1309; факс: 274-7086; e-mail: ivansudosa@gmail.com. Руководитель — И.Н. Судоса. *** Решением Священного Синода от 25 августа 2022 г. (журнал № 87) в целях усиления координации участия зарубежных учреждений Русской Православной Церкви во внешней церковной деятельности в ведение Отдела переданы функции упраздненного Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, для чего в структуре Отдела образован соответствующий секретариат. Также решением Синода от должности заместителя председателя ОВЦС был освобожден протоиерей Николай Балашов, заместителем председателя был назначен протоиерей Николай Лищенюк, с временным сохранением за ним должности настоятеля подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах (Чешская Республика), представителя Русской Православной Церкви при Православной Церкви Чешских земель и Словакии, и.о. заместителя председателя — секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук. Священный Синод на заседании 13 октября 2022 г. (журнал № 110) утвердил изменения и дополнения в Устав ОВЦС. На заседании Священного Синода 29 декабря 2022 г. протоиерей Игорь Якимчук был утвержден в должности заместителя председателя Отдела (журнал № 143). *** Председатели Отдела: 1946-1960 гг. — митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич); 1960-1972 гг. — митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов); 1972-1981 гг. — митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; 1981-1989 гг. — митрополит Минский и Белорусский Филарет; 1989-2009 гг. — митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне — Святейший Патриарх Московский и всея Руси); 2009-2022 гг. — митрополит Волоколамский Иларион; с 2022 г. — митрополит Волоколамский Антоний. *** Председатель — митрополит Волоколамский Антоний, заместители председателя — архимандрит Филарет (Булеков), протоиерей Николай Лищенюк, протоиерей Игорь Якимчук. *** К 65-летию со дня основания Отдела внешних церковных связей Страна: Россия Город: Москва Адрес: 115191, г. Москва, ул. Даниловский Вал, д. 22 Телефон: +7 (495) 633-8428, 955-6761 Факс: +7 (495) 633-7281 Web-сайт: www.mospat.ru E-mail: ovcs@patriarchia.ru Дочерняя организация: Комиссия по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством Секретарь по межрелигиозным отношениям: Димитрий Сафонов, священник Заместитель председателя: Филарет, архимандрит (Булеков Александр Владимирович) Николай Лищенюк, протоиерей Игорь Якимчук, протоиерей Председатель: Антоний, митрополит Волоколамский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (Севрюк Антон Юрьевич) |
Сайт: |